Nuværende | Flemming Daugaard Vinther |
---|---|
Tidligere | Flemming D. Vinther |
Tidligere | Flemming Vinther |
Fra | Indtil | Sidst set | ||
---|---|---|---|---|
Nuværende | 01-03-2014 | 17-08-2021 |
Stockholmsgade 23, 4, th 2100 København Ø Danmark |
|
Tidligere | 01-03-2014 | 24-11-2010 |
Klintemarken 24 2860 Søborg Danmark |
|
Tidligere | 01-03-2014 | 01-03-2014 |
Stockholmsgade 23, 04, th 2100 København Ø Danmark |
Sidst set | ||
---|---|---|
Forbundsformand | ||
05-05-2009 | Formand |