Navn | Bent Kemplar |
---|---|
Adresse |
Fortunvænget 30 2800 Kongens Lyngby Danmark |
Adressebeskyttelse | Nej |
Titler | Advokat |
PEP | PEP? |
Personen har på et tidspunkt været involveret i følgende firmaer, der senere er blevet opløst.
Virksomhed | Nuværende status | Rolle(r) | Tiltrådt | Fratrådt |
---|---|---|---|---|
Anpartsselskabet 15. juni 2022 | Under Likvidation pr. 10-05-2024 | Direktionspost | 01-07-2018 | 30-08-2018 |
APOLLOVEJ ApS | Under Konkurs pr. 07-02-2020 | Direktionspost | 15-04-2014 | 20-05-2014 |
APOLLOVEJ HOLDING ApS | Tvangsopløst pr. 19-04-2024 | Direktionspost | 13-05-2014 | 06-06-2014 |
APOLLOVEJ RETAIL ApS | Opløst efter Likvidation pr. 14-04-2021 | Direktionspost | 20-01-2015 | 26-01-2015 |
ATP Infrastructure II ApS | Opløst efter Likvidation pr. 06-09-2022 | Direktionspost | 16-12-2015 | 08-06-2017 |
Base Marine ApS | Opløst efter Konkurs pr. 12-12-2022 | Direktionspost | 11-11-2015 | 04-12-2015 |
Bjerring Silo Construction ApS | Opløst efter Konkurs pr. 14-12-2018 | Direktionspost | 06-10-2016 | 01-12-2016 |
CPH CAPITAL INVEST ApS | Opløst efter Konkurs pr. 26-09-2022 | Direktionspost | 03-10-2013 | 11-11-2013 |
CT SOLSTRA ApS | Under Likvidation pr. 17-05-2024 | Direktionspost | 06-08-2013 | 30-08-2013 |
Datoselskabet af 24. september 2014 ApS | Opløst efter Konkurs pr. 19-10-2022 | Direktionspost | 24-09-2014 | 19-11-2014 |
DOLAV NORDIC ApS | Opløst efter Likvidation pr. 06-06-2024 | Direktionspost | 02-01-2014 | 02-01-2014 |
E.S.M. ApS | Opløst efter Konkurs pr. 10-02-2022 | Direktionspost | 10-09-2019 | 25-10-2019 |
ENV HoldCo A/S | Opløst efter Likvidation pr. 26-06-2024 | Bestyrelsespost | 03-09-2018 | 11-09-2018 |
Direktionspost | 03-09-2018 | 11-09-2018 | ||
FLATFROG DENMARK ApS | Opløst efter Likvidation pr. 27-03-2015 | Direktionspost | 04-06-2013 | 07-06-2013 |
GLOBAL DENTAL INSURANCE A/S | Opløst efter Likvidation pr. 29-09-2023 | Bestyrelsespost | 13-03-2014 | 01-07-2014 |
Direktionspost | 13-03-2014 | 01-07-2014 | ||
GOLAZO SPORTS ApS | Under Likvidation pr. 29-04-2024 | Direktionspost | 17-03-2015 | 06-05-2015 |
Hillerød Projektudvikling ApS | Opløst efter Konkurs pr. 13-02-2024 | Direktionspost | 16-12-2015 | 22-12-2015 |
Holding Plus af 22. januar 2016 ApS | Opløst efter Likvidation pr. 31-05-2018 | Direktionspost | 18-01-2016 | 22-01-2016 |
Holdingselskabet af 30. marts 2016 ApS | Opløst efter Likvidation pr. 29-11-2018 | Direktionspost | 30-03-2016 | 30-05-2018 |
Inhouse Filming Danmark ApS | Opløst efter Konkurs pr. 11-06-2020 | Direktionspost | 21-08-2015 | 12-10-2015 |
ISFELL SISIMIUT A/S | Opløst efter Konkurs pr. 14-03-2023 | Bestyrelsespost | 01-07-2014 | 05-01-2015 |
Direktionspost | 01-07-2014 | 05-01-2015 | ||
JetWash Scandinavia ApS | Opløst efter Konkurs pr. 02-12-2019 | Direktionspost | 21-04-2016 | 29-04-2016 |
KACHING ApS | Opløst efter Konkurs pr. 20-12-2017 | Direktionspost | 24-11-2014 | 20-01-2015 |
King's Alley General Partner ApS | Opløst efter Likvidation pr. 14-09-2020 | Direktionspost | 01-09-2018 | 04-09-2018 |
KR 1836 ApS | Opløst efter Likvidation pr. 23-10-2017 | Direktionspost | 03-05-2016 | 19-06-2017 |
Madar Investment ApS | Opløst efter Konkurs pr. 10-02-2022 | Direktionspost | 10-09-2019 | 28-10-2019 |
Mapp Digital Denmark ApS | Opløst efter Likvidation pr. 11-01-2021 | Direktionspost | 10-05-2016 | 31-05-2016 |
Mega Drizzle ApS | Opløst efter Konkurs pr. 15-08-2017 | Direktionspost | 28-01-2015 | 12-03-2015 |
MHI HOLDING DENMARK ApS | Under Likvidation pr. 29-09-2021 | Direktionspost | 26-08-2013 | 26-09-2013 |
MIKROKREDIT ApS | Opløst efter Konkurs pr. 13-03-2018 | Direktionspost | 06-11-2013 | 13-11-2013 |
NANOVEU EUROPE HOLDING ApS | Opløst efter Likvidation pr. 15-12-2015 | Direktionspost | 15-04-2014 | 19-05-2014 |
NGF General Partner ApS | Under Likvidation pr. 09-07-2024 | Direktionspost | 07-02-2018 | 21-02-2018 |
Olof Palmes Allé 37-39 ApS | Opløst efter Likvidation pr. 18-12-2019 | Direktionspost | 08-08-2016 | 29-09-2016 |
ONELUX ApS | Under Konkurs pr. 23-05-2024 | Direktionspost | 25-10-2022 | 25-11-2022 |
Polytech Lightning A/S | Opløst efter Likvidation pr. 19-05-2021 | Bestyrelsespost | 12-09-2018 | 19-09-2018 |
Direktionspost | 12-09-2018 | 19-09-2018 | ||
Private Wealth Properties A/S | Opløst efter Likvidation pr. 12-03-2024 | Bestyrelsespost | 05-11-2015 | 01-07-2016 |
Direktionspost | 05-11-2015 | 01-07-2016 | ||
Selskabet af den 11. december 2017 A/S | Opløst efter Konkurs pr. 05-07-2018 | Bestyrelsespost | 01-07-2016 | 01-07-2016 |
Direktionspost | 01-07-2016 | 01-07-2016 | ||
Solo Newco Holding ApS | Opløst efter Konkurs pr. 31-08-2020 | Direktionspost | 03-04-2018 | 05-10-2018 |
Solstra Hedeager Holding ApS | Opløst efter Likvidation pr. 14-04-2021 | Direktionspost | 01-07-2015 | 13-07-2015 |
TDK mep ApS | Opløst efter Konkurs pr. 25-08-2020 | Direktionspost | 01-02-2017 | 09-02-2017 |
THUNDER TRADE.DK ApS | Tvangsopløst pr. 12-10-2018 | Direktionspost | 01-07-2014 | 21-01-2015 |
TOP-TOY Company ApS | Opløst efter Likvidation pr. 24-06-2020 | Direktionspost | 01-09-2018 | 16-10-2018 |
Vacucraft Denmark ApS | Opløst efter Konkurs pr. 19-03-2019 | Direktionspost | 18-05-2015 | 26-05-2015 |
ØRNHØJ HOLDING ApS | Opløst efter Konkurs pr. 11-01-2017 | Direktionspost | 10-06-2013 | 14-06-2013 |